Запомним правило:

Если четырехзначное число выражается двумя парами одинаковых цифр (например, 4455, 2288 и т. п.), то оно может быть разложено на два множителя, из коих один будет число 11, а другой — число, составленное крайни­ми цифрами данного множителя с нулем между ними. На­пример, число 4466 может быть представлено в виде про­изведения 11 X 406, число 7722 — в виде 11 X 702 и т. д.

Этим свойством таких четырехзначных множителей мы воспользуемся для упрощения умножения.

Пример. Найти произведение 5624 X 3311.

Представив множитель 3311 в виде произведения (301 XII), умножим данное множимое сперва на 301, затем на 11.

1- й прием. Откладываем множимое на счетах двумя разрядами выше и умножаем на 3; получаем 1 687 200.

2- й прием. Прибавляем один раз множимое 5624.

3- й прием. Стоящее на счетах число умножаем на 11, т. е. прибавляем к нему то же число, откладывая его разрядом выше, и получаем окончательный результат — 18 621 064.

Упражнение 37. Найти произведения:

а) 2345 X 1155 б) 3124 X 6611 в) 118 р. 25 к. X 1188

4078 X 1177 5182 X 7722 511 32 , X 3311

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

|
Copyright © 2021 Профессиональный педагог. All Rights Reserved. Разработчик APITEC
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top