При умножении на трехзначное число часто бывает выгодно использовать вместо данного множителя близкое к нему число, представляющее собой более удобный множитель, как это мы делали при умножении на дву­значное число.

 

Если, допустим, требуется умножить на 248, то значительно проще умножить на 250 (5 X 5 X 10) и от полученного произведения два раза отнять множимое. Точно так же при умножении на 552 целесообразно заменить этот множитель суммой (550 + 2), так как умножение на число 550, куда входят такие удобные множители как 10, 11 и 5, выполняется очень легко.

Пример. Умножить 575 на 421.

Ближайшим к данному множителю круглым числом следует 420. Поэтому множитель 421 можно заменить сум­мой (420 + 1). Число 420 разлагается на произведение 10 X б X 7.

Производим умножение.

1- й прием. Откладываем на счетах данное множимое разрядом выше, т. е. ставим 5750.

2- й прием. Умножаем 5750 на 6, получаем 34 500.

3- й прием. Умножаем 34 500 на 7, получаем 241 500.

4- й прием. Прибавляем к последнему произведению данное множимое, после чего получаем искомый резуль­тат — 242 075.

Упражнение 23. Найти произведения:

345 X 352 3528 X 359 12 654 X 548 724 X 551 8216 X 298 24 655 X 771 825 X 702 7806.Х 397 62 184 X 348

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

|
Copyright © 2021 Профессиональный педагог. All Rights Reserved. Разработчик APITEC
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top