Выше указывалось, что действие умножения в опре­деленных случаях может быть упрощено использованием округленных или просто удобных множителей, близких к данному. Этот метод в применении к четырехзначным множителям также может существенно облегчить вычис­ления.

Пример 1. Найти произведение 1727 X 4981.

Отделив запятой крайнюю цифру множителя справа, получим число 498,1, у (которого целая часть (498) близ­ка к круглому числу 500, являющемуся весьма удобным множителем.

Умножив сперва данное множимое 1727 на 498,1, что равносильно умножению на ((500 — 2) + 0,1], в резуль­тате получим 860218,7. Перенося этот результат на бу­магу с соответствующей поправкой, запишем 8 602 187.

Последовательность действий будет такая:

1- й прием. Откладываем множимое двумя разрядами выше, т. е. ставим на счетах 172 700.

2- й прием. Умножаем на 5, получаем 863 500.

3-  й прием. Сбрасываем дважды число 1727, получаем 860 046.

4- й прием. Прибавляем 0,1 множимого, т. е. 172,7, имеем на счетах число 860218,7.

Внеся поправку, т. е. отбросив занятую, найдем иско­мый результат — 8 602 187.

Пример 2. Найти (Произведение 1264 X 6682.

Первые три 'цифры данного множителя легко превра­тить © удобный множитель, представив число 668 в виде 066 + 2 (множитель 666 разлагается на произведение 111 X 6).

Решение данного примера (вполне аналогично преды­дущему (ответ — 8 446 048).

Упражнение 34. Найти произведения: а) 2766 X 5981 б) 2408 X 5481 в) 5472 X 1249 1875 X 3482 7568 X 7762 6501 X 2886

|
Copyright © 2020 Профессиональный педагог. All Rights Reserved. Разработчик APITEC
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top